Org.nr: 556889-7994
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Karlsson, Elin Sofia Viktoria | 2024-07-11 |
Extern firmatecknare | Heiner Asplund, Sara Christina P | 2024-03-02 |
Styrelseledamot | Grip, Joakim Bengt Viktor | 2023-07-12 |
Vice verkställande direktör | Grip, Joakim Bengt Viktor | 2023-07-12 |
Styrelseledamot | Ciorici, Ion | 2023-02-22 |
Huvudansvarig revisor | Söderlund, Bengt Robert | 2022-12-15 |
Ordförande | Angelton, Joachim Zeus | 2022-11-24 |
Styrelseledamot | Angelton, Joachim Zeus | 2022-11-24 |