Org.nr: 556814-4041
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-05-14 |
Ordförande | Pascall, Philip Kelvin Rodda | 2022-11-10 |
Styrelseledamot | Pascall, Philip Kelvin Rodda | 2022-11-10 |
Styrelseledamot | Newall, Geoffrey Clive | 2022-02-03 |
Delgivningsbar person | Ericson Warnoff, Jon Arvid | 2021-11-12 |