Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Metal Corp (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inmet Sweden Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | FQM Kevitsa Sweden Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inmet Mining Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-14 |