Org.nr: 559194-5711
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Mahmood, Arshad | 2024-03-06 |
Styrelseledamot | Borg, Carl Alf Joachim | 2024-02-02 |
Styrelsesuppleant | Berg, Mats-Åke | 2023-11-28 |
Styrelseledamot | Englund Rydberg, Per Daniel | 2022-03-30 |
Styrelsesuppleant | Thorén, Tom Nikolaus | 2022-03-30 |
Styrelseledamot | Eneroth Arvidsson, Katarina Filippa | 2022-02-03 |
Styrelsesuppleant | Saathoff Eneroth, Anna Katja | 2022-02-03 |