Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | PMståhl AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Agatex AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Borg Industries AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fjällsjöhus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Gränslös PMT ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Z & Z bil och bokföring Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-10 |