Org.nr: 556511-2058
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Morath, Joachim Peter | 2023-09-29 |
Styrelseledamot | Tainio, Mikko Juhana | 2023-01-19 |
Styrelseledamot | Laurila, Ilkka Einari | 2022-08-16 |
Huvudansvarig revisor | Svanberg, Anna Kristina | 2021-10-14 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2021-10-14 |