Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Feelgood Svenska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |