Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Frökontrollen Mellansverige Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hvilan Utbildning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hvilan Utbildning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Green Innovation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Green Innovation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Fajersson, Sven Gustaf | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |