Org.nr: 559049-6740
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aldén, Ingrid Maria Karolina | 2024-09-11 |
Styrelseledamot | Halling, Mats Gunnar | 2023-10-27 |
Ordförande | Andersen, Nils | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Serder, Mary Kersti Viveca | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Erlandsson, Inge Karl Eskil | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Andersen, Nils | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Hammenberg, Maria Katarina | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Kårfors, Alvar | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Wihlborg, Hanna Kristina | 2022-09-22 |
Ordförande | Lekander, Monika Christina | 2022-09-14 |
Styrelseledamot | Lekander, Monika Christina | 2022-09-14 |
Styrelseledamot | Ahrling, Rolf Göran | 2022-01-29 |
Revisorssuppleant | Andersson, Eva Malin | 2022-01-29 |
Ordförande | Winding, Eric Kruse | 2021-12-08 |
Styrelseledamot | Winding, Eric Kruse | 2021-12-08 |
Styrelseledamot | Hellmer, Nils Stefan | 2021-12-08 |
Styrelseledamot | Schalin, Helen Margareth | 2021-12-08 |
Styrelseledamot | Hellberg, Britt Inga-Lill | 2021-12-08 |
Styrelseledamot | Broberg Lewén, Elisabeth S Maria S | 2021-11-26 |
Verkställande direktör | Broberg Lewén, Elisabeth S Maria S | 2021-11-26 |