Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Bayer Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-17 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |