Org.nr: 556051-3870
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Faanes, Stig | 2024-06-20 |
Extern firmatecknare | Ankarcrona Smith, Emilie Hélène | 2024-06-20 |
Extern firmatecknare | Clausen, Carolin Christina | 2024-06-20 |
Extern firmatecknare | Kurth, Jasper Cornelius | 2024-06-20 |
Extern verkställande direktör | Feffer, Tomer Tovia | 2023-11-02 |
Styrelseledamot | Winsnes, Anna Maria | 2023-09-09 |
Styrelseledamot | Kouru, Johanna Kristiina | 2023-05-09 |
Ordförande | Holstein, Miriam | 2022-05-03 |
Styrelseledamot | Holstein, Miriam | 2022-05-03 |