Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |