Org.nr: 559197-9710
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Jilkén, Bo Karl Daniel | 2024-09-12 |
Extern verkställande direktör | Schnakenberg, Christoffer Karl Otto | 2024-09-12 |
Revisor | Karlström, Micaela Annica | 2023-09-15 |
Styrelseledamot | Fredriksson, Kristofer | 2023-08-03 |
Huvudansvarig revisor | Johansson, Gustav Martin | 2023-01-24 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2023-01-24 |
Styrelseledamot | Ek, Stig Ulrik Mattias | 2021-12-30 |
Styrelseledamot | Björkenheim, Bengt Edvard | 2021-10-08 |