Org.nr: 559205-4380
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Persson, Per Anders | 2024-01-06 |
Styrelseledamot | Persson, Per Anders | 2024-01-06 |
Huvudansvarig revisor | Leijon, Lars Magnus | 2023-10-27 |
Huvudansvarig revisor | Linder, Olof Joachim | 2022-09-03 |
Ordförande | Ljungström, Lars David | 2021-11-24 |
Styrelseledamot | Ljungström, Lars David | 2021-11-24 |