Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Chief Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-16 |