Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-08-01 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-12 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-10 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-04-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |