Org.nr: 556702-1893
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Steen, Jan Jonas Michael | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Hurtigh, Moa Sophie Othilia | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Norman-Fors, Sara Angelica | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Turrado Puertollano, Adrian | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Lemann, Eva Emelie Maria | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Sandström, Erik Alexander | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Abrahamsson Eknefelt, Annie Linnea | 2023-10-19 |
Styrelseledamot | Bolmstedt Svanqvist, Anton | 2022-09-08 |
Styrelseledamot | Hermansson Larsson, Carl Leon | 2022-09-08 |
Styrelseledamot | Ullmark, Sarah Rebecca | 2022-09-08 |
Styrelseledamot | Berg, Therése Mona Iréne | 2022-09-08 |
Extern firmatecknare | Westberg, Henrik Per Martin | 2022-09-08 |
Huvudansvarig revisor | Önfelt, Åsa Cecilia | 2022-09-08 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-09-08 |
Styrelseledamot | Nätterlund, Sara Johanna | 2022-03-02 |
Styrelsesuppleant | Lindén, Maria Charlotte | 2022-03-02 |