Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Lennarth Åstrand
Ulf Lennarth Åstrand
19510519-XXXX
Ta kreditupplysning
Åstrand, Ulf Lennarth är en man född den 19 maj 1951 och är bosatt i Götene
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Åstrand, Lennarth
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gar-Bo Försäkring AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gar-Bo Försäkring AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gar-Bo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gar-Bo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gar-Bo Besiktning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gar-Bo Besiktning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Preator AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Smoofit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Smoofit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Calleon Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Calleon Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Solinnovation i Värnamo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Solverket Alfa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Silverrenen i Götene AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eriator Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Eriator Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Lennarth Åstrand har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-01
Greta Bostäder AB
Likvidation...
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-27
Greta Skridskon AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gar-Bo Försäkring AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tage Peder Vilhelm Johansson
Styrelseledamot
Ulf Lennarth Åstrand
Ordförande
Ulf Lennarth Åstrand
Styrelseledamot
Eva Christina Elisabet Ulvefeldt
Styrelseledamot
Nils Per-Erik Atterwall
Verkställande direktör
Nils Per-Erik Atterwall
Styrelseledamot
Liss Håkan Tobias Wikström
Huvudansvarig revisor
Olof Petter Tobias Hildingson
Extern firmatecknare
Christian F Pettersson Eisenzimmer
Extern firmatecknare
Sigrid Törnsten
Extern firmatecknare
Anna Maria Lind
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
Gar-Bo AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tage Peder Vilhelm Johansson
Styrelseledamot
Ulf Lennarth Åstrand
Ordförande
Ulf Lennarth Åstrand
Styrelseledamot
Eva Christina Elisabet Ulvefeldt
Styrelseledamot
Nils Per-Erik Atterwall
Verkställande direktör
Nils Per-Erik Atterwall
Styrelseledamot
Liss Håkan Tobias Wikström
Huvudansvarig revisor
Olof Petter Tobias Hildingson
Extern firmatecknare
Christian F Pettersson Eisenzimmer
Extern firmatecknare
Sigrid Törnsten
Extern firmatecknare
Anna Maria Lind
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp