Org.nr: 559226-8162
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rezai, Ahmad | 2023-02-18 |
Styrelseledamot | Sarolli, Svetlana | 2022-08-16 |
Styrelsesuppleant | Berjas, Nicole | 2022-08-16 |
Styrelseledamot | Mlodianovski, Aleksander | 2022-01-01 |
Styrelseledamot | Mlodianovskaja, Zaures | 2021-10-27 |