Org.nr: 559283-7339
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Kafa, Mazen | 2024-07-23 |
Styrelsesuppleant | Hamad, Salsabil Mahmoud | 2024-04-06 |
Styrelseledamot | Mohmoud Hamad, Nour Alddin | 2024-02-08 |
Styrelsesuppleant | Zakkour, Samar | 2024-02-08 |
Styrelseledamot | Hamad, Khaled | 2023-11-08 |
Styrelsesuppleant | Baraka Saaed, Monir | 2023-08-13 |
Styrelsesuppleant | Hamad, Khaled | 2023-07-11 |
Styrelseledamot | Tantour, Asma Linn | 2021-12-09 |
Styrelsesuppleant | Saleh, Ibrahim | 2021-12-09 |