Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pernilla Margareta Adler
Pernilla Margareta Adler
19711022-XXXX
Ta kreditupplysning
Adler, Pernilla Margareta är en kvinna född den 22 oktober 1971 och är bosatt i Frillesås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Akinion Pharmaceuticals AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
ADD Accelerated Drug Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Operco AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Accelerated Value Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AI Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
iPower Energy AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
iPower Ventures AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Synthesis Analytics EDGE1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Synthesis Analytics EDGE1 PRO AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gathenhielmska AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BESS THREE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Adler, Pernilla
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sweden Heritage Academy Ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sweden Heritage Academy Ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Gathenhielmska
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Gathenhielmska
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pernilla Margareta Adler har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-02
Nordic Property Development AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 17 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Akinion Pharmaceuticals AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Niclas Adler
Styrelsesuppleant
Pernilla Margareta Adler
Tillbaka till sidans topp
ADD Accelerated Drug Development AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Laszlo Szekely
Styrelseledamot
Bo Niclas Adler
Extern firmatecknare
Pernilla Margareta Adler
Tillbaka till sidans topp
Operco AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lennart Ingemar Rindstig
Styrelseledamot
Bo Niclas Adler
Styrelsesuppleant
Pernilla Margareta Adler
Tillbaka till sidans topp