Org.nr: 556992-8509
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Malmborg, Jacob Carl Pontus | 2024-04-17 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-12-13 |
Huvudansvarig revisor | Olofsson Wank, Sven Peter | 2022-03-23 |
Revisor | Åborg, Björn Fredrik | 2021-10-09 |