Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Gibe Travel Agency Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Postulat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gibe Travel Agency AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Financial Control XPRT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Swedlat Trans AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Logmaster AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GIBTAN Travel & Tour Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Rimma AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Zanails Beauty Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Stremula Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-22 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-06-22 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-03-21 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-13 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-09-09 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-06-08 |