Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Zala Zarins AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Zala Zarins AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Zarins, Anna-Karin | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Odla Livet i Bro Trädgårdsstad ekonomiska förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |