Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Team FastiQhet Svea Law Supreme AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RedIQ AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | RedIQ AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Ismael, Zaman | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-05 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-05 |