Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Höper Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skara Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pernilla's Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skara Redovisning i Molnet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Höper Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Bolagsman Utträde: 2023-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-18 |