Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | AXIMA CONCEPT Sweden Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |