Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Judi Beauty Salong AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Prio Eltjänst Sthlm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-03 |