Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ELKCLUB AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |