Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Paijntri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-14 |