Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jansta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ciovea AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | e-Vea AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Myfinity invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Fågelbro 5 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tule 23 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-08 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-06-30 |