Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Yi Chai
Yi Chai
19771102-XXXX
Ta kreditupplysning
Yi Chai är en man född den 2 november 1977. Han är folkbokförd i Täby sedan 2024-06-28. Täby ligger i Täby kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Simplora AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Yi Chai har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-29
Oriental Century AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Simplora AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Yi Chai
Styrelsesuppleant
Tsung Tien Shih
Tillbaka till sidans topp