Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Yavuz Sahin
Yavuz Sahin
19821127-XXXX
Ta kreditupplysning
Sahin, Yavuz är en man född den 27 november 1982 och är bosatt i Skärholmen
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Hiopos Nordic Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Yavuz Sahin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Utträde: 2022-02-23
Milano Celep Handelsbolag
Avregistrerad...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-04
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3701180 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hiopos Nordic Solutions AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Claes Vilhelm Persson
Verkställande direktör
Claes Vilhelm Persson
Styrelseledamot
Per Michael Holmesten
Vice verkställande direktör
Per Michael Holmesten
Ordförande
Per Michael Holmesten
Styrelsesuppleant
Mats Erik Englund
Styrelsesuppleant
Yavuz Sahin
Tillbaka till sidans topp