Org.nr: 556988-0155
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tasa, Jaanus | 2023-04-19 |
Revisor | Christiansson, Ulf Robert | 2022-05-07 |
Styrelsesuppleant | Grankvist, Douglas Johan | 2022-03-09 |
Delgivningsbar person | Grankvist, Douglas Johan | 2022-03-09 |
Styrelsesuppleant | Jägholm, Oskar Johan | 2022-02-25 |
Styrelseledamot | Grankvist, Hans Johan | 2021-11-13 |