Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |