Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | WINSA, ANDERS | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Kalottservice Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Anders Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Ulf & Christer AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Likvidator Utträde: 2022-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |