Sök på personer med företagsengagemang
Sök
William Kajo
William Kajo
19941105-XXXX
Ta kreditupplysning
William Kajo är en man född den 5 november 1994. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-11-24. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Bergsgruvan Större 33
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
William Kajo har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-12
Bostadsrättsföreningen Bolmen 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-12
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-12
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Bergsgruvan Större 33
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kettil Bo Wedin
Styrelseledamot
Tania Andrea Borg
Styrelseledamot
Malin Eva Windrup
Ordförande
Malin Eva Windrup
Styrelsesuppleant
Niklas Frans Ruben Axelsson
Styrelseledamot
William Kajo
Styrelseledamot
Pontus Dennis Joakim Olsson
Styrelseledamot
Amanda Felicia Martina Seger
Styrelsesuppleant
Gustaf Olle Ivar Löfgren
Tillbaka till sidans topp