Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | SAS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |