Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lagerblad Foods AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lagerblad Foods AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-07-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-09 |