Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Linde Material Handling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Truckcenter Gösta Larsson Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Actil Warehouse Trucks AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-18 |