Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | WIDMARK ANDERSSON, SOLVEIG LILIAN K | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Utsikten i Skellefteå | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Hjortrongränd | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Stenbock i Skellefteå | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-16 |