Org.nr: 559207-9478
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Oueslati, Elin Elisabeth | 2023-06-20 |
Styrelsesuppleant | Oueslati, Noah Ben Ali | 2023-06-20 |
Verkställande direktör | Oueslati, Noah Ben Ali | 2023-06-20 |
Extern verkställande direktör | Ghura, Mohanad | 2022-09-08 |
Styrelsesuppleant | Ghura, Al Halim | 2022-07-22 |
Styrelseledamot | Kassem, Nader | 2022-04-30 |
Styrelsesuppleant | Khazal Abdulla, Kamel | 2022-04-30 |