Org.nr: 556001-3665
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Lindahl, Kaj Birger Ingvar | 2023-05-24 |
Revisor | Starck, Lars Göran Michael | 2023-04-30 |
Styrelseledamot | Cervin, Emy Evelyn | 2023-01-13 |
Styrelsesuppleant | Hörstedt, Kjell-Åke Roland | 2022-11-16 |