Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |