Org.nr: 556727-2512
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Ahlström, Sebastian Alexander | 2024-08-26 |
Ordförande | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-25 |
Styrelseledamot | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-25 |
Styrelseledamot | Pedersen, Else Marie | 2023-10-25 |
Huvudansvarig revisor | Daae, Carl Thomas | 2023-10-12 |
Ordförande | Lönn, Carl Albin Magnus | 2023-04-21 |
Styrelseledamot | Gustafsson, Karl Lennart Mats | 2023-04-21 |
Styrelseledamot | Johansson, Kai Daniel | 2023-04-21 |
Styrelseledamot | Lönn, Carl Albin Magnus | 2023-04-21 |