Org.nr: 559279-0785
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Sundman, Carin Helena | 2024-05-16 |
Styrelseledamot | Källman, Kent Tomas | 2022-09-14 |
Styrelsesuppleant | Ersson Abrebak, E Kristina E | 2022-09-14 |
Styrelsesuppleant | Hjälte, Ulla Ingrid | 2022-01-12 |
Styrelseledamot | Källman, Kent Gunnar | 2021-12-15 |