Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Eastern Food AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Great Eastern i Lycksele AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Great Eastern Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Great Eastern i Sundsvall AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Great Eastern i Sundsvall AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Great Eastern i Boden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Great Eastern i Boden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Great Eastern i Haparanda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Great Eastern i Haparanda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Great Eastern i Haparanda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-07 |