Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-09 |