Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Estea AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Depositary Services (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nordic Depositary Services (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Motala Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Estea Bostadsfastigheter PropCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Estea Bostadsfastigheter AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Estea Bostadsfastigheter ManCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Regulatory Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Wallqvist, Peter Nils Sven | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-18 |