Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Wallén, Håkan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-29 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-02 |